Nome: Florentino Alves Moreira.
Gestão: 1986 a 1988
Cargo: Presidente - 1ª Legislatura
Partido: PTB 1ª Legislatura.
Nome: Antônio Andrade
Gestão: 1986 a 1988
Cargo: Vice - Presidente 1ª Legislatura
Partido: PMDB
Nome: Leandro de Souza Silva
Gestão: 2022
Cargo: Secretário
Partido: PL
Nome: Triel Ribeiro de Rezendes
Gestão: 2022
Cargo: Vice Presidente
Partido: PP
Nome: Adão David de Moraes
Gestão: 2022
Cargo: Presidente
Partido: PP
Estado Civil: Casado
Nome: Divino Nunes da Silva
Gestão: 1986 a 1988
Cargo: 1º Secretário - 1ª Legislatura
Partido: PMDB
Nome: João Cezar Lopes de Araújo
Gestão: 1986 a 1988
Cargo: 2º Secretário - 1ª Legislatura
Partido: PMDB
Nome: Miguel Mesquita Marques
Gestão: 1989 a 1990
Cargo: Presidente 2ª Legislatura - 1º Biênio
Partido: PFL
Nome: Lindiomar Borges de Souza
Gestão: 1989 a 1990
Cargo: Vice - Presidente 2ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Sebastião Pereira da Silva
Gestão: 1989 a 1990
Cargo: 1º Secretário 2ª Legislatura - 1º Biênio
Partido: PFL
Nome: Reginaldo Greczyszn
Gestão: 1989 a 1990
Cargo: 2º Secretário -2ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Felipe Maester
Gestão: 1991 a 1992
Cargo: Presidente - 2ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PFL
Nome: Lázaro Antônio Roque
Gestão: 1991 a 1992
Cargo: Vice - Presidente 2ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PFL
Nome: Antônio Rodrigues da Silva
Gestão: 1991 a 1992
Cargo: 1º Secretário - 2ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PFL
Nome: Reginaldo Greczyszn
Gestão: 1989 a 1990
Cargo: 2º Secretário -2ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Sebastião Pereira da Silva
Gestão: 1993 a 1994
Cargo: Presidente - 3 Legislatura 1º Biênio
Partido: PFL
Nome: Albertino Simão Borges
Gestão: 1993 a 1994
Cargo: Vice - Presidente 3ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Abner da Silva Sobrinho
Gestão: 1993 a 1994
Cargo: 1º Secretário 3ª Legislatura - 1º Biênio
Nome: Regina Cèlia de Lima
Gestão: 1995 a 1996
Cargo: Presidente - 3ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Mírio Afonso Ambrózio
Gestão: 1995 a 1996
Cargo: Vice - Presidente 3ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Sebastião Vanderley de Souza
Gestão: 1995 a 1996
Cargo: 1º Secretário - 3ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Reginaldo Creczyszn
Gestão: 1995 a 1996
Cargo: 2 Secretário - 3ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Laefe Antônio do Nascimento
Gestão: 1997 a 1998
Cargo: Presidente - 4ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Aroldo Vasconcelos Luz
Gestão: 1997 a 1998
Cargo: Vice - Presidente 4ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Damoaci Brito
Gestão: 1997 a 1998
Cargo: 1º Secretário - 4ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Almerico Santana do Prado
Gestão: 1997 a 1998
Cargo: 2º Secretário - 4ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Almerico Santana Prado
Gestão: 1999 a 2000
Cargo: Presidente - 01/06/2000 a 31/12/2000 4ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Almerico Santana Prado
Gestão: 1999 a 2000
Cargo: Vice - Presidente 01/01/1999 a 01/06/200 4ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Aroldo Vasconcelos Luz
Gestão: 1999 a 2000
Cargo: Presidente - 01/01/1999 a 30/05/2000 4ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Albertino Simão Borges
Gestão: 1999 a 2000
Cargo: 1º Secretário - 4ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PMDB
Nome: José de Freitas Guimarães
Gestão: 1999 a 2000
Cargo: 2º Secretário - 4ª Legislatura 2º biênio
Nome: Albertino Simão Borges
Gestão: 2001 a 2002
Cargo: Presidente - 5ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Eurípedes B. Alves Martins
Gestão: 2001 a 2002
Cargo: Vice - Presidente 5ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Fábio Luiz Vendramel
Gestão: 2001 a 2002
Cargo: 1º Secretário - 5ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Wilson Nunes dos Santos
Gestão: 2001 a 2002
Cargo: 2º Secretário - 5ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Damoaci Brito
Gestão: 2003 a 2004
Cargo: Presidente - 5ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Aroldo Vasconcelos Luz
Gestão: 2003 a 2004
Cargo: Vice - Presidente 5ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Jorge Josueth L. de Araújo
Gestão: 2003 a 2004
Cargo: 1º Secretário - 5ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Euclides Gomes
Gestão: 2003 a 2004
Cargo: 2º Secretário - 5ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Jorge Josueth L. de Araújo
Gestão: 2005 a 2006
Cargo: Presidente - 6ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Laefe Antônio do Nascimento
Gestão: 2005 a 2006
Cargo: Vice - Presidente 6ª Legislatura 1º Biênio
Nome: José Marcos Barbosa
Gestão: 2005 a 2006
Cargo: 1º Secretário - 6ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Jorge Luciano Lopes
Gestão: 2005 a 2006
Cargo: 2º Secretário - 6ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Eurípedes Barsanuf Alves Martins
Gestão: 2007 a 2008
Cargo: Presidente - 6º Legislatura 2º Biênio
Nome: João rodrigues Alves
Gestão: 2009
Cargo: Presidente - 7ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Igor Rodrigues de Araújo
Gestão: 2009
Cargo: Vice - Presidente 7ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PR
Nome: Sônia Maria de Souza
Gestão: 2009
Cargo: 1ª Secretária - 7ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Adércio Julho Vendramel
Gestão: 2009
Cargo: 2º Secretário - 7ª Legislatura 1º Biênio
Nome: Elias de Souza Silva
Gestão: 2010
Cargo: Presidente - 7ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PR
Nome: Robson Corrêa Faria
Gestão: 2010
Cargo: Vice - Presidente 7ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PR
Nome: Igor Rodrigues de Araújo
Gestão: 2010
Cargo: 1º Secretário - 7ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PR
Nome: Sônia Maria de Souza
Gestão: 2010
Cargo: 2ª Secretária 7ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Cleber Gonçalves de Souza
Gestão: 2011
Cargo: Presidente - 7ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Donizeth Abadio de Aguiar
Gestão: 2011
Cargo: Vice - Presidente 7ª Legislatura 2º Biênio
Nome: Sônia maria de Souza
Gestão: 2011
Cargo: 1ª Secretária - 7ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Robson Corrêa Faria
Gestão: 2011
Cargo: 2º Secretário - 7ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PR
Nome: Robson Corrêa Faria
Gestão: 2012
Cargo: Presidente - 7ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PR
Nome: Elias de Souza Silva
Gestão: 2012
Cargo: Vice - Presidente 7ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PR
Nome: Igor Rodrigues de Araújo
Gestão: 2012
Cargo: 1º Secretário - 7ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PR
Nome: Sônia Maria de Souza
Gestão: 2012
Cargo: 2ª Secretária - 7ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Robson Corrêa Faria
Gestão: 2013
Cargo: Presidente - 8ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PR
Nome: Clélio Moreira de Ávila
Gestão: 2013
Cargo: Vice - Presidente 8ª Legislatura 1º Biênio
Partido: DEM
Nome: Silvestre Peres de Amorim
Gestão: 2013
Cargo: 1º Secretário - 8ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PSB
Nome: Igor Vinícius Augusto da Silva
Gestão: 2013
Cargo: 2º Secretário - 8ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PSB
Nome: Elias de Souza Silva
Gestão: 2014
Cargo: Presidente - 8ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PR
Nome: Silvestre Peres de Amorim
Gestão: 2014
Cargo: Vice - Presidente 8ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PRÓS
Nome: José Augusto Maester
Gestão: 2014
Cargo: 1º Secretário - 8ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PSD
Nome: Robson Corrêa Faria
Gestão: 2014
Cargo: 2º Secretário - 8ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PR
Nome: Clélio Moreira de Ávila
Gestão: 2015
Cargo: Presidente - 8ª Legislatura 2º Biênio
Partido: DEM
Nome: Robson Corrêa Faria
Gestão: 2015
Cargo: Vice - Presidente 8ª Legislatura 2º biênio
Partido: PR
Nome: Silvestre Peres de Amorim
Gestão: 2015
Cargo: 1º Secretário - 8ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PROS
Nome: José Augusto Maester
Gestão: 2015
Cargo: 2 Secretário - 8ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PSD
Nome: Eronides José de Carvalho
Gestão: 2016
Cargo: Presidente - 8ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PSD
Nome: Clélio Moreira de Ávila
Gestão: 2016
Cargo: Vice - Presidente 8ª Legislatura 2º Biènio
Partido: DEM
Nome: Jorge Luciano Lopes
Gestão: 2016
Cargo: 1º Secretário - 8ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PPS
Nome: Silvestre Peres de Amorim
Gestão: 2016
Cargo: 2º Secretário - 8ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PROS
Nome: Maria Lúcia Monteiro Ladeira
Gestão: 2017
Cargo: Presidente - 9ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PROS
Nome: Triel Ribeiro de Rezendes
Gestão: 2017
Cargo: Vice - Presidente 9ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PR
Nome: Cléber Gonçalves de Sousa
Gestão: 2017
Cargo: 1ºSecretário - 9ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PSDB
Nome: Varlôr Gonçalves Texeira
Gestão: 2017
Cargo: 2º Secretário - 9ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PMDB
Nome: Cléber Gonçalves de Sousa
Gestão: 2018
Cargo: Presidente - 9ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PSDB
Nome: Clélio Moreira de Ávila
Gestão: 2018
Cargo: Vice - Presidente 9ª Legislatura 1º Biênio
Partido: DEM
Nome: Jorge Luciano Lopes
Gestão: 2018
Cargo: 1º Secretário - 9 Legislatura 1º Biênio
Partido: PPS
Nome: Damoaci Brito
Gestão: 2018
Cargo: 2º Secretário - 9ª Legislatura 1º Biênio
Partido: PSDB
Nome: José Augusto Maester
Gestão: 2019
Cargo: Presidente - 9ª Legislatura 2 Biênio
Partido: PMDB
Nome: Damoaci Brito
Gestão: 2019
Cargo: Vice - Presidente 9ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PSDB
Nome: Maria Lúcia Monteiro Ladeira
Gestão: 2019
Cargo: 1ª Secretária - 9ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PROS
Nome: Triel Ribeiro de Rezendes
Gestão: 2019
Cargo: 2º Secretário - 9ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PR
Nome: Jorge Luciano Lopes
Gestão: 2020
Cargo: Presidente - 9ªLegislatura 2º Biênio
Partido: PPS
Nome: Triel Ribeiro de Rezendes
Gestão: 2020
Cargo: Vice - Presidente 9ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PR
Nome: Clélio Moreira de Ávila
Gestão: 2020
Cargo: 1º Secretário - 9ª Legislatura 2º Biênio
Partido: DEM
Nome: Damoaci Brito
Gestão: 2020
Cargo: 2º Secretário - 9ª Legislatura 2º Biênio
Partido: PSDB
Nome: Leandro de Souza Silva
Gestão: 2021
Cargo: Presidente 1º Biênio 2021
Partido: PL
Nome: Auder Leandro Rodrigues Pereira
Gestão: 2021
Cargo: Vice Presidente 1º Biênio 2021
Partido: PSD
Nome: Adão David de Moraes
Gestão: 2021
Cargo: 1º Secretário 1º Biênio 2021
Partido: PP
Nome: Júlio Ribeiro Bispo
Gestão: 2021
Cargo: 2º Secretário 1º Biênio 2021
Partido: PSC
Nome: Adão David de Moraes
Gestão: 2022
Cargo: Presidente 1º Biênio 2022
Partido: PP
Nome: Triel Ribeiro de Rezendes
Gestão: 2022
Cargo: Vice Presidente - 10 Legislatura 1º Biênio 2022
Partido: PP
Nome: Leandro de Souza Silva
Gestão: 2022
Cargo: 2º Secretário - 10º Legislatura - 1º Biênio 2022
Partido: PL
Nome: Jaino José Alves
Gestão: 2022
Cargo: 2º Secretário - 10ª Legislatura - 1º Biênio 2022
Partido: PL
Nome: Jaino José Alves
Gestão: 2022
Cargo: 2º Secretário
Partido: PL
Estado Civil: Casado
Nome: Adão David de Moraes
Gestão: 2023
Cargo: Vice Presidente - 10ª Legislatura - 2º Biênio
Partido: PP